央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
簡歷:
1959年7月出生,畢業于華東師範大學國際金融繫世界經濟專業,經濟學碩士,高級經濟師。
1996年12月起任中國東方航空股份有限公司副總經理兼財務總監。
1999年9月任中國東方航空集團公司副總裁。
2002年10月起任中國東方航空集團公司副總裁、黨組成員。
2002年12月至2004年9月兼任中國東方航空西北公司黨委書記。
2006年10月至2008年12月兼任中國東方航空股份有限公司總經理、黨委副書記。2008年12月起至今任中航集團副總經理、黨組成員。
2009年3月起任中航三星人壽保險有事公司董事長。
(以上內容摘自中航三星人壽保險有限公司網站)
(以上內容截止時間為:2012年7月24日)
中國經濟網金融人物庫地址:http://finance.ce.cn/jrrwk/index.shtml
糾錯電話:(010)83512266-8621 糾錯郵箱:cj@mail.ce.cn