央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
中糧集團董事長寧高寧
事件:上個月底,中糧集團董事長寧高寧接連辭去集團旗下中國糧油和中國食品董事會主席之職。
京華時報點評:儘管中糧集團方面稱,寧高寧辭職是為了今後將更專注于中糧集團的戰略發展,但值得注意的是,接連卸任兩家上市公司董事會主席後,目前,寧高寧還擔任蒙牛乳業(微博)董事會主席兼非執行董事。據了解,去年6月,蒙牛創始人牛根生辭任董事會主席,寧高寧接任。如果按照上述中糧集團説法,下一步寧高寧是否也將辭去擔綱不到一年的蒙牛乳業董事會主席一職?從目前來看,中糧方面對此未有回應,而此前也有分析師認為,寧高寧或將重點工作放在對蒙牛的管理上,此前涉入多事之秋的蒙牛也給中糧集團和寧高寧帶來壓力,而蒙牛或需寧高寧花費更多的精力加以處理。(胡笑紅)
寧高寧簡歷:
1987年進入華潤(集團)有限公司;1990年3月任華潤創業有限公司董事兼董事總經理;
生活照(13張)1992年,任華潤創業有限公司總經理,1996年,任華潤(集團)有限公司董事、副總經理,1999年,任華潤(集團)有限公司副董事長、董事會主席、華潤(集團)有限公司及中國華潤總公司董事長兼總經理、華潤北京置地有限公司主席。2004年12月28日,寧高寧代替周明臣出任中糧集團董事長,大悅城是中糧集團商業地産板塊戰略部署精心打造的“國際化青年城市綜合體”。2011年06月11日,蒙牛乳業在港交所發佈公告稱,其創始人牛根生辭任董事會主席一職,同時委任中糧集團董事長寧高寧為董事會新主席。2012年3月28日,不再擔任中國糧油控股董事會主席,但繼續擔任公司非執行董事。2012年3月30日,不再擔任中國食品董事會主席,三天內卸任兩家香港上市公司董事會主席。