男,蒙古族,1955年10月出生,內蒙古鄂托克前旗人,研究生學歷,經濟學碩士學位。1976年11月參加工作,1976年9月入黨。
1976.11 內蒙古自治區伊克昭盟委組織部幹事
1980.11 內蒙古師範大學政教係幹部專修科政治理論專業學生
1982.12 內蒙古自治區伊克昭盟委組織部幹事、組織科科長
1985.10 內蒙古自治區伊金霍洛旗委副書記、旗長
1988.11 內蒙古自治區伊金霍洛旗委書記
1991.11 共青團內蒙古自治區委副書記
1992.05 共青團內蒙古自治區委書記
1993.05 共青團中央書記處書記、全國青聯常務副主席(其間:1995.09-1995.11中央黨校進修班學習;1994.03-1997.03吉林大學經濟管理學院國民經濟計劃與管理專業在職研究生學習,獲經濟學碩士學位)
1998.06 共青團中央書記處常務書記(副部長級),全國青聯代主席、主席(全國少工委主任)【詳細】